Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín (25451324) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Riegrova 658/79, 40502 Děčín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 8. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 7. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25451324 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.8.2002 |
Zapsána dne: | 7.8.2002 | |
Společenství vzniklo dne 24.1.2002. | 7.8.2002 - 25.8.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Riegrova 658/79, Děčín 40502, Česká republika | 2.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Riegrova 658, Děčín II 40501, Česká republika | 7.8.2002 - 2.12.2016 |
Člen výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Dvořákova 1318/13, 40502 Děčín |
Člen výboru | Roman Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Roman Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2017 do 19.8.2022 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Daniel Rejthar |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Daniel Rejthar |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2015 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Člen výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 2.12.2016 do 15.9.2017 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40502 Děčín |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 2.12.2016 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 2.12.2016 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 2.12.2016 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 2.12.2016 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 14.1.2016 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Daniel Rejthar |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2012 do 30.7.2015 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Daniel Rejthar |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2007 do 25.8.2012 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2007 do 25.8.2012 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen výboru | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2007 do 25.8.2012 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Předseda výboru | Ing. Vladimír Polda |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2007 do 25.8.2012 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Předseda | Jan Bandurič |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 4.8.2007 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen | Mgr. Marcela Peremská |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 4.8.2007 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Místopředseda | Božena Havlíčková |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 4.8.2007 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
Člen | Miroslav Markalous |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2002 do 4.8.2007 |
Adresa | Riegrova 658/79, 40501 Děčín II |
IČO: | 25451324 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 658, ul. Riegrova, město Děčín |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Děčín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 8. 2002 |
Sídlo: | Riegrova 658/79, Děčín 40502 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |