Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí (25498819) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 8. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3154 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25498819 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.12.2004 |
Zapsána dne: | 8.12.2004 | |
Společenství vzniklo dne 1.4.2004. | 8.12.2004 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Wolkerova 618, Benešov nad Ploučnicí 40722, Česká republika | 13.10.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Eva Mundziková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Člen výboru | Eliška Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Předseda výboru | Eva Štemberková |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2023 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Předseda výboru | Eva Macharová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2015 do 19.2.2023 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Člen výboru | Jaroslava Šindelářová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 25.8.2015 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Člen výboru | Eva Mundziková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 25.8.2015 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Předseda výboru | Eva Macharová |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 25.8.2015 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Předseda | Eva Mundziková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 19.3.2010 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Člen | Eliška Hájková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 19.3.2010 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
Člen | Drahuška Štrossová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2004 do 19.3.2010 |
Adresa | Wolkerova 618, 40722 Benešov nad Ploučnicí |
IČO: | 25498819 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 618, ul. Wolkerova, město Benešov nad Ploučnicí |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Benešov nad Ploučnicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 12. 2004 |
Sídlo: | Wolkerova 618, Benešov nad Ploučnicí 40722 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |