Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. (27496589) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sladkovského 539, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2006 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 6. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3397 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27496589 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 23.6.2006 |
Zapsána dne: | 23.6.2006 | |
den vzniku společenství 18.11.2005 orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 23.6.2006 - 21.3.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sladkovského 539, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 4.10.2016 |
---|
Předseda společenství vlastníků | Tomáš Štádler |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.2022 |
Adresa | Generála Kubáně 200, 55102 Jaroměř |
Předseda společenství vlastníků | Jakub Hojný |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2020 do 17.5.2022 |
Adresa | náměstí T. G. Masaryka 38, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Pověřený vlastník | Jaroslav Jiřička |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Riegrova 346, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
pověřený vlastník | Jaroslav Jiřička |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2015 do 21.11.2017 |
Adresa | Riegrova 346, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Pověřený vlastník | Ing. Věra Robková |
---|---|
Ve funkci | od 20.7.2011 do 21.3.2015 |
Adresa | Sladkovského 539, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Ing. Věra Robková | |
Ve funkci | od 20.7.2011 do 21.3.2015 |
Adresa | Sladkovského 539, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Pověřený vlastník | Ing. Věra Robková |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Sladkovského 539, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Ing. Věra Robková | |
Ve funkci | od 23.6.2006 do 20.7.2011 |
Adresa | Sladkovského 539, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
IČO: | 27496589 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 539 ve Dvoře Králové n.L. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dvůr Králové nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 23. 6. 2006 |
Sídlo: | Sladkovského 539, Dvůr Králové nad Labem 54401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |