Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor (26317249) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Borská 522, 34802 Bor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2000 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 7. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 277 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26317249 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.12.2000 |
Zapsána dne: | 7.12.2000 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - předseda společenství vlastníků | 8.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 8.7.2014 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 19.8.2011 - 8.7.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Borská 522, Bor 34802, Česká republika | 7.12.2000 |
---|
předseda | Zdeněk Štefl |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2020 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
Předseda společenství vlastníků | Zdeněk Štefl |
---|---|
Ve funkci | od 8.7.2014 do 10.12.2020 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Mgr. Marie Vacíková |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2011 do 15.8.2013 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Mgr. Marie Vacíková |
---|---|
Ve funkci | od 4.7.2009 do 19.8.2011 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Mgr. Marie Vacíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2007 do 4.7.2009 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Karel Koryťák |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2003 do 13.6.2007 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Karel Koryťák |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2000 do 8.10.2003 |
Adresa | Borská 522, 34802 Bor |
IČO: | 26317249 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 522, Borská, Bor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Bor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 12. 2000 |
Sídlo: | Borská 522, Bor 34802 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |