Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku (71246436) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Na Vinici I. 436, 33501 Nepomuk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2005 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 3. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 71246436 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.8.2005 |
Zapsána dne: | 3.8.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 3.8.2005 - 20.11.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Vinici I. 436, Nepomuk 33501, Česká republika | 20.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Na Vinici čp. 436, Nepomuk 33501, Česká republika | 3.8.2005 - 20.11.2018 |
předseda výboru | Miroslav Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 436, 33501 Nepomuk |
místopředseda výboru | Tomáš Tančous |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 437, 33501 Nepomuk |
člen výboru | Milan Česák |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 437, 33501 Nepomuk |
člen výboru | Jan Palacký |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 438, 33501 Nepomuk |
člen výboru | Stanislav Kovářík |
---|---|
Ve funkci | od 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 439, 33501 Nepomuk |
Předseda výboru | Miroslav Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2018 do 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 436, 33501 Nepomuk |
Místopředseda výboru | Milan Česák |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2018 do 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 437, 33501 Nepomuk |
Člen výboru | Jiří Vokáč |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2018 do 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 437, 33501 Nepomuk |
Člen výboru | Václav Skala |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2018 do 1.11.2023 |
Adresa | Na Vinici I. 438, 33501 Nepomuk |
Člen výboru | Josef Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2018 do 22.3.2022 |
Adresa | Na Vinici I. 439, 33501 Nepomuk |
Místopředseda výboru | Milan Česák |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2015 do 20.11.2018 |
Adresa | Na Vinici I. 437, 33501 Nepomuk |
Předseda výboru | Václav Skala |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2015 do 20.11.2018 |
Adresa | Na Vinici I. 438, 33501 Nepomuk |
Člen výboru | Jiří Vokáč |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2015 do 20.11.2018 |
Adresa | Na Vinici I. 437, 33501 Nepomuk |
Člen výboru | Josef Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2015 do 20.11.2018 |
Adresa | Na Vinici I. 439, 33501 Nepomuk |
Člen výboru | Miroslav Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2015 do 20.11.2018 |
Adresa | Na Vinici I. 436, 33501 Nepomuk |
předseda výboru | Josef Beneš |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2005 do 13.2.2015 |
Adresa | Na Vinici 439, 33501 Nepomuk |
místopředseda výboru | Josef Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2005 do 13.2.2015 |
Adresa | Na Vinici 438, 33501 Nepomuk |
člen výboru | Jiří Vokáč |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2005 do 13.2.2015 |
Adresa | Na vinici 437, 33501 Nepomuk |
člen výboru | Miroslav Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2005 do 13.2.2015 |
Adresa | Na Vinici 436, 33501 Nepomuk |
IČO: | 71246436 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 436, 437, 438, 439 v Nepomuku |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Plzeň-jih |
Základní územní jednotka: | Nepomuk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 10. 2004 |
Sídlo: | Na Vinici I. 436, Nepomuk 33501 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |