Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 (26685272) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Politických vězňů 44, 26101 Příbram. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 4. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2116 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26685272 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.4.2002 |
Zapsána dne: | 13.4.2002 | |
Den vzniku společenství : 16.11.2001. | 13.4.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Politických vězňů 44, Příbram VII 26101, Česká republika | 13.4.2002 |
---|
předseda | Irena Ondřejková |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Politických vězňů 44, 26101 Příbram |
místopředseda | Dagmar Révaiová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Politických vězňů 44, 26101 Příbram |
člen | Magda Stachoňová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2020 |
Adresa | Politických vězňů 43, 26101 Příbram |
Místopředseda výboru | Dagmar Révaiová |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 1.12.2020 |
Adresa | Politických vězňů 44, 26101 Příbram |
Člen výboru | Ing. Jan Poskočil |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 1.12.2020 |
Adresa | Komenského 409, 26101 Příbram |
Předseda výboru | Irena Ondřejková |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.2015 do 1.12.2020 |
Adresa | Politických vězňů 44, 26101 Příbram |
člen výboru | Hana Krásová |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 do 30.9.2015 |
Adresa | Politických vězňů 45, 26101 Příbram VII |
místopředseda výboru | Irena Ondřejková |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 do 30.9.2015 |
Adresa | Politických vězňů 44, 26101 Příbram VII |
předseda výboru | Ing. Jan Poskočil |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2014 do 30.9.2015 |
Adresa | Komenského 409, 26101 Příbram |
předseda výboru | Ing. Jan Poskočil |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2009 do 29.8.2014 |
Adresa | Politických vězňů 45, 26101 Příbram VII |
předseda výboru Petr Plavec | |
Ve funkci | od 13.4.2002 do 25.8.2009 |
Adresa | Politických vězňů 44, 26101 Příbram VII |
místopředseda výboru | Marie Ondřejková |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2002 do 25.8.2009 |
Adresa | Politických vězňů 45, 26101 Příbram VII |
člen výboru | Miroslav Hron |
---|---|
Ve funkci | od 13.4.2002 do 25.8.2009 |
Adresa | Politických vězňů 43, 26101 Příbram VII |
IČO: | 26685272 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 43,44,45 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Příbram |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 4. 2002 |
Sídlo: | Politických vězňů 44, Příbram 26101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |