Společenství vlastníků jednotek domu čp. 324 Karolíny Světlé v Kralupech nad Vltavou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 324 Karolíny Světlé v Kralupech nad Vltavou (24276120) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 2012 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 324 Karolíny Světlé v Kralupech nad Vltavou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 324 Karolíny Světlé v Kralupech nad Vltavou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 324 Karolíny Světlé v Kralupech nad Vltavou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 20. 10. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 14003 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24276120 | |
Jméno: | Společenství pro dům čp. 324, Karolíny Světlé, Kralupy nad Vltavou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 20.10.2012 |
Zapsána dne: | 20.10.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karolíny Světlé 324/21, Kralupy nad Vltavou 27801, Česká republika | 30.10.2015 |
---|
pověřený vlastník | Karel Čipera |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 |
Adresa | Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen výboru | Pavel Chlapec |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou |
člen výboru | Karel Čipera |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou |
předseda | Martin Sýkora |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2017 |
Adresa | Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou |
pověřený vlastník | Karel Čipera |
---|---|
Ve funkci | od 30.10.2015 do 6.1.2017 |
Adresa | Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou |
pověřený vlastník | Karel Čipera |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.2012 do 30.10.2015 |
Adresa | Karolíny Světlé 324/21, 27801 Kralupy nad Vltavou |
IČO: | 24276120 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 324 Karolíny Světlé v Kralupech nad Vltavou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Kralupy nad Vltavou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 20. 10. 2012 |
Sídlo: | Karolíny Světlé 324/21, Kralupy nad Vltavou 27801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |