Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách (26791072) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Letní 314, 78365 Hlubočky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2312 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26791072 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.12.2002 |
Zapsána dne: | 10.12.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění - předseda | 23.3.2015 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 23.3.2010 - 23.3.2015 | |
Den vzniku společenství: 12.3.2001 | 10.12.2002 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 10.12.2002 - 23.3.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Letní 314, Hlubočky 78365, Česká republika | 1.3.2010 |
---|
Předseda výboru | Jiří Krupík |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2020 |
Adresa | Letní 369, 78365 Hlubočky |
Místopředseda výboru | Miroslav Blažek |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2020 |
Adresa | Letní 369, 78365 Hlubočky |
Člen výboru | Jaroslav Mikisek |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2020 |
Adresa | Letní 314, 78365 Hlubočky |
předseda | Jiří Krupík |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2015 do 30.4.2020 |
Adresa | Letní 369, 78365 Hlubočky |
pověřený vlastník | Jiří Krupík |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2010 do 23.3.2015 |
Adresa | Letní 369, Hlubočky |
místopředseda výboru | Vladimíra Krupíková |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 do 23.3.2010 |
Adresa | Letní 369, Hlubočky |
člen výboru | Martin Wágner |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 do 23.3.2010 |
Adresa | Gagarinova 447, Hlubočky |
předseda výboru | Eva Ondrová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2004 do 23.3.2010 |
Adresa | Letní 369, Hlubočky |
předseda výboru | Zdeněk Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2002 do 26.9.2003 |
Adresa | Letní 314, Hlubočky |
IČO: | 26791072 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 314, 369 ulice Letní v Hlubočkách |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Hlubočky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 12. 2002 |
Sídlo: | Letní 314, Hlubočky 78365 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |