Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor (26317265) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 270, 34802 Bor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2000 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 7. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 270 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26317265 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.12.2000 |
Zapsána dne: | 7.12.2000 | |
Orgány společenství: | 18.6.2013 - 13.6.2015 | |
shromáždění vlastníků jednotek | 18.6.2013 - 13.6.2015 | |
pověřený vlastník | 18.6.2013 - 13.6.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 270, Bor 34802, Česká republika | 13.6.2015 |
---|
předseda společenství | Stanislava Kostrounová |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2022 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
předseda společenství | Stanislava Kostrounová |
---|---|
Ve funkci | od 11.7.2017 do 12.5.2022 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
Předseda společenství vlastníků | Jitka Zemková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2015 do 11.7.2017 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Jitka Zemková |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2013 do 13.6.2015 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Jitka Zemková |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2011 do 18.6.2013 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Jitka Zemková |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2009 do 13.7.2011 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Rita Valečková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2007 do 26.6.2009 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
Pověřený vlastník | Rita Valečková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2004 do 12.6.2007 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Jitka Zemková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2003 do 13.5.2004 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
pověřený vlastník | Jitka Zemková |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2000 do 26.7.2003 |
Adresa | Plzeňská 270, 34802 Bor |
IČO: | 26317265 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 270, Plzeňská, Bor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tachov |
Základní územní jednotka: | Bor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 12. 2000 |
Sídlo: | Plzeňská 270, Bor 34802 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |