Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově (26855411) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Optiky 2629/1, 75002 Přerov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 2005 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 10. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4365 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26855411 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.3.2005 |
Zapsána dne: | 10.3.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 10.3.2005 | |
Den vzniku společenství: 19.10.2004 | 10.3.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Optiky 2629/1, Přerov 75002, Česká republika | 23.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Optiky 2629/1, Přerov 75000, Česká republika | 10.3.2005 - 23.11.2016 |
Předseda výboru | Adam Borges |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | Optiky 2630/3, 75002 Přerov |
Místopředseda výboru | Zdenka Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | Optiky 2630/3, 75002 Přerov |
Člen výboru | David Tšpon |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | Optiky 2629/1, 75002 Přerov |
člen výboru | David Tšpon |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2014 do 22.10.2021 |
Adresa | Optiky 2629/1, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Zdenka Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2014 do 22.10.2021 |
Adresa | Optiky 2630/3, 75002 Přerov |
předseda výboru | Adam Borges |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2014 do 22.10.2021 |
Adresa | Optiky 2630/3, 75002 Přerov |
místopředseda výboru | Zdenka Paulová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2005 do 30.12.2014 |
Adresa | Optiky 2630/3, Přerov |
člen výboru | Richard Srbecký |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2005 do 30.12.2014 |
Adresa | Optiky 2630/3, Přerov |
předseda výboru | Ing. Aleš Král |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2005 do 30.12.2014 |
Adresa | Optiky 2629/1, Přerov |
IČO: | 26855411 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2629, 2630 Optiky 1, 3 v Přerově |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Přerov |
Základní územní jednotka: | Přerov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 3. 2005 |
Sídlo: | Optiky 2629/1, Přerov 75002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |