Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice (28087437) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sportovní 262, 39002 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 8. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 16. 8. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2915 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28087437 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 16.8.2008 |
Zapsána dne: | 16.8.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 262, Tábor 39002, Česká republika | 11.11.2015 |
---|
místopředseda výboru | Petr Převrátil |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
druhý místopředseda výboru | Josef Pondělík |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
předseda výboru | Vlastimil Šteker |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
místopředseda výboru | Petr Převrátil |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
předseda výboru | Vlastimil Šteker |
---|---|
Ve funkci | od 22.6.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
druhý místopředseda výboru | Josef Pondělík |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
předseda výboru | Jana Janů |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2008 do 22.6.2012 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
místopředseda výboru | Vlastimil Šteker |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2008 do 22.6.2012 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
člen výboru | Petr Převrátil |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2008 do 22.6.2012 |
Adresa | Sportovní 262, 39002 Tábor |
IČO: | 28087437 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 262 Tábor-Čekanice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 16. 8. 2008 |
Sídlo: | Sportovní 262, Tábor 39002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |