Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou (28806115) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 10. 2010 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5121 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28806115 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 25.10.2010 |
Zapsána dne: | 25.10.2010 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství - kontrolní komise | 25.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 251, Nová Ves nad Popelkou 51271, Česká republika | 14.11.2016 |
---|
předseda výboru | Yveta Fišarová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2010 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
člen výboru | Veronika Fišarová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
člen výboru | Veronika Matoušová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 15.10.2017 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
místopředseda výboru | Yveta Knapová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2015 |
Adresa | 72, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
člen výboru | Veronika Fišarová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
předseda výboru | Yveta Fišarová |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
člen výboru | Veronika Fišarová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2016 do 15.10.2017 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
předseda výboru | Yveta Fišarová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2010 do 14.11.2016 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
člen výboru | Veronika Fišarová DiS. |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 14.11.2016 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
místopředseda výboru | Yveta Knapová |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.2012 do 26.11.2015 |
Adresa | 72, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
místopředseda výboru | Ondřej Diviš |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2010 do 24.10.2012 |
Adresa | 251, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
člen výboru | Yveta Knapová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2010 do 24.10.2012 |
Adresa | 72, 51271 Nová Ves nad Popelkou |
IČO: | 28806115 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251 v Nové Vsi nad Popelkou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Nová Ves nad Popelkou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 25. 10. 2010 |
Sídlo: | 251, Nová Ves nad Popelkou 51271 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |