Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice (28123191) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Jiráskova 251, 38001 Dačice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 2010 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 8. 6. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28123191 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.6.2010 |
Zapsána dne: | 8.6.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiráskova 251, Dačice 38001, Česká republika | 8.6.2010 |
---|
předseda výboru | Jiří Správka |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | 77, 37881 Český Rudolec |
místopředseda výboru | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
člen výboru | Bc. Kateřina Klimšová |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2020 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
člen výboru | Ludmila Humplíková |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 4.8.2020 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
předseda výboru | Jiří Správka |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 4.8.2020 |
Adresa | 77, 37881 Český Rudolec |
místopředseda výboru | Marie Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2018 do 4.8.2020 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
místopředseda výboru | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 14.7.2018 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
místopředseda výboru | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2015 do 14.7.2018 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
předseda výboru | Jiří Správka |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2010 do 5.5.2015 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
člen výboru | Ludmila Humplíková |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2010 do 5.5.2015 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
místopředseda výboru | Jana Svobodová |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2012 do 5.5.2015 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
místopředseda výboru | Ing. Bohumil Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.2010 do 3.11.2012 |
Adresa | Jiráskova 251, 38001 Dačice |
IČO: | 28123191 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 251/V Dačice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Dačice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 6. 2010 |
Sídlo: | Jiráskova 251, Dačice 38001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |