Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor (26064898) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Buzulucká 2351, 39003 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 9. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 2. 9. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1432 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26064898 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 2.9.2003 |
Zapsána dne: | 2.9.2003 | |
Shromáždění vlastníků dne 29.2.2016 přijalo změnu stanov. | 2.6.2016 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 2.9.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Buzulucká 2351, Tábor 39003, Česká republika | 2.6.2016 |
---|
Předseda výboru | Zdeňka Bakulová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | Buzulucká 2351, 39003 Tábor |
člen výboru | Mgr. Lenka Mejtová |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | Buzulucká 2353, 39003 Tábor |
Člen výboru | JUDr. Pavel Breda |
---|---|
Ve funkci | od 30.12.2021 |
Adresa | Buzulucká 2352, 39003 Tábor |
Člen výboru | JUDr. Pavel Breda |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | Buzulucká 2352, 39003 Tábor |
Člen výboru | Mgr. Lenka Mejtová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | Buzulucká 2353, 39003 Tábor |
Předseda výboru | Zdeňka Bakulová |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2016 do 30.12.2021 |
Adresa | Buzulucká 2351, 39003 Tábor |
předseda výboru | Zdeňka Bakulová |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 2.6.2016 |
Adresa | Buzulucká 2351, Tábor |
člen výboru | JUDr. Pavel Breda |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 2.6.2016 |
Adresa | Buzulucká 2352, Tábor |
člen výboru | Lenka Mejtová |
---|---|
Ve funkci | od 16.2.2010 do 2.6.2016 |
Adresa | Buzulucká 2351, 39003 Tábor |
člen výboru | Miloslava Černá |
---|---|
Ve funkci | od 2.9.2003 do 16.2.2010 |
Adresa | Buzulucká 2353, Tábor |
IČO: | 26064898 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2351, 2352 a 2353 Buzulucká, Tábor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 2. 9. 2003 |
Sídlo: | Buzulucká 2351, Tábor 39003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |