Společenství vlastníků jednotek domu čp. 224 v Jenišovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 224 v Jenišovicích (27340830) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 224, 46833 Jenišovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 12. 2007 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 224 v Jenišovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 224 v Jenišovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 224 v Jenišovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 15. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4188 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27340830 | |
Jméno: | Společenství pro dům č.p. 224 Jenišovice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 15.12.2007 |
Zapsána dne: | 15.12.2007 | |
den vzniku společenství: 1.7.2000 | 15.12.2007 - 17.3.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 224, Jenišovice 46833, Česká republika | 17.3.2017 |
---|
místopředseda výboru | Petr Randák |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Lenka Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2023 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
místopředseda výboru | Petr Randák |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2023 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
člen výboru | Miroslav Bočok |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2023 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
místopředseda výboru | Petr Randák |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 10.10.2023 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
člen výboru | Miroslav Bočok |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 10.10.2023 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Lenka Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 10.10.2023 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Lenka Bočoková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2007 do 17.3.2017 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
místopředseda výboru | Petr Randák |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2007 do 17.3.2017 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
člen výboru | Lenka Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2007 do 17.3.2017 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
člen výboru | Lenka Vaníčková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 17.3.2017 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
předseda výboru | Lenka Bočoková |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2017 do 17.3.2017 |
Adresa | 224, 46833 Jenišovice |
IČO: | 27340830 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 224 v Jenišovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jenišovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 15. 12. 2007 |
Sídlo: | 224, Jenišovice 46833 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |