Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky (25965387) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese U Parku 210, 53825 Nasavrky. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 3. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 8. 3. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 159 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25965387 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 8.3.2002 |
Zapsána dne: | 8.3.2002 | |
Ostatní skutečnosti: Den vzniku společenství: 1.7.200 Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 8.3.2002 - 5.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U parku 210, Nasavrky 53825, Česká republika | 24.10.2016 |
---|
Předseda výboru | Jana Pařízková |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | U parku 211, 53825 Nasavrky |
místopředseda výboru | Ondřej Havel Dis. |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | U Parku 209, Nasavrky |
člen výboru | Luděk Oplištil |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2021 |
Adresa | U parku 210, 53825 Nasavrky |
člen výboru | Miloš Mísař |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 8.9.2021 |
Adresa | U parku 210, 53825 Nasavrky |
místopředseda výboru | Jana Trávníčková |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 8.9.2021 |
Adresa | U parku 209, 53825 Nasavrky |
předseda výboru | Miroslav Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2016 do 8.9.2021 |
Adresa | U parku 211, 53825 Nasavrky |
místopředseda | Miroslav Pařízek |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2002 do 5.10.2016 |
Adresa | U parku 211, 53825 Nasavrky |
člen | Eva Pátková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2002 do 5.10.2016 |
Adresa | U parku 210, 53825 Nasavrky |
předseda | Jana Trávníčková |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2002 do 5.10.2016 |
Adresa | U parku 209, 53825 Nasavrky |
IČO: | 25965387 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 209-211 Nasavrky |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Chrudim |
Základní územní jednotka: | Nasavrky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 8. 3. 2002 |
Sídlo: | U Parku 210, Nasavrky 53825 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |