Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov (25885154) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 31. 7. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 31. 7. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 666 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25885154 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 31.7.2001 |
Zapsána dne: | 31.7.2001 | |
den vzniku: 01.07.2000, tj. účinností zákona č. 103/2000 Sb. | 31.7.2001 | |
den zápisu: den právní moci usnesení | 31.7.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř. Těreškovové 2041/8, Karviná 73401, Česká republika | 27.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | tř. Těreškovové 2041/8, Karviná 73401, Česká republika | 23.2.2010 - 27.10.2015 |
Adresa: | ul. Tř. Těreškovové , Karviná-Mizerov , Česká republika | 31.7.2001 - 23.2.2010 |
předseda výboru | Katarína Pečenková |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | Daniel Navalaný |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2024 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Eva Szakacsová |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2024 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Daniel Navalaný |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 do 26.8.2024 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
místopředseda výboru | Libuše Hasajová |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.2023 do 7.6.2024 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
Místopředseda výboru | Katarína Pečenková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 3.1.2023 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Libor Fikáček |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 3.1.2023 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
Předseda výboru | Libuše Hasajová |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 do 3.1.2023 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Katarína Pečenková |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 10.10.2016 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Libor Fikáček |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 10.10.2016 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
předseda výboru | Libuše Hasajová |
---|---|
Ve funkci | od 27.10.2015 do 10.10.2016 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Libor Fikáček |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2012 do 27.10.2015 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Katarína Pečenková |
---|---|
Ve funkci | od 19.3.2010 do 27.10.2015 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
předseda výboru | Libuše Hasajová |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2004 do 27.10.2015 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Marie Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2002 do 4.9.2012 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Vlasta Trbušková |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2004 do 19.3.2010 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
člen výboru | Libuše Hasajová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2002 do 15.3.2004 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
předseda výboru | Rostislav Trbušek |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2002 do 8.1.2004 |
Adresa | tř. Těreškovové 2041/8, 73401 Karviná |
pověřený vlastník | Danuše Muchová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2001 do 22.10.2002 |
Adresa | Tř. Těreškovové , Karviná-Mizerov |
IČO: | 25885154 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2041, ul. Tř. Těreškovové, Karviná-Mizerov |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 31. 7. 2001 |
Sídlo: | tř. Těreškovové 2041/8, Karviná 73401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |