Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně (25984934) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 2, 51801 Bačetín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 5. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 5. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1872 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25984934 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.5.2003 |
Zapsána dne: | 5.5.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. 7. 2000 Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 5.5.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 2, Bačetín 51801, Česká republika | 19.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Bačetín 2, 518 01 Dobruška , Česká republika | 5.5.2003 - 19.12.2016 |
Předseda | Miroslav Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2003 |
Adresa | 2, 51801 Bačetín |
člen výboru | Jindřiška Hejzlarová |
---|---|
Ve funkci | od 5.7.2016 |
Adresa | 2, 51801 Bačetín |
Místopředsedkyně | Martina Böthigová |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2003 |
Adresa | 2, 51801 Bačetín |
Člen | Ing. Jan Hejzlar |
---|---|
Ve funkci | od 5.5.2003 do 5.7.2016 |
Adresa | 89, 51801 Bystré |
IČO: | 25984934 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2 v Bačetíně |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Bačetín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 5. 2003 |
Sídlo: | 2, Bačetín 51801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |