Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. (28846222) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese nábřeží Benešovo 1987, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 2. 2013 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 28. 2. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5909 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28846222 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.2.2013 |
Zapsána dne: | 28.2.2013 | |
orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 28.2.2013 - 4.4.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nábřeží Benešovo 1987, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 28.2.2013 |
---|
Předseda výboru | Jakub Lachnitt |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | nábřeží Benešovo 1988, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Člen výboru | Ing. Pavel Petráč |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | nábřeží Benešovo 1989, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Člen výboru | Kateřina Larová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2023 |
Adresa | nábřeží Benešovo 1988, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Předseda výboru | Martin Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 18.3.2023 |
Adresa | Pivovarská 170, 55203 Česká Skalice |
Člen výboru | Věra Hvížďalová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 18.3.2023 |
Adresa | Seifertova 2609, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Člen výboru | Jaromír Rejl |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2018 do 18.3.2023 |
Adresa | Nábřeží Benešovo 1987, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
předseda výboru | Martin Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2013 do 4.4.2018 |
Adresa | Pivovarská 170, 55203 Česká Skalice |
člen výboru | Jaromír Rejl |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2013 do 4.4.2018 |
Adresa | Nábřeží Benešovo 1987, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
člen výboru | Věra Hvížďalová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2013 do 4.4.2018 |
Adresa | Seifertova 2609, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
IČO: | 28846222 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1987, 1988, 1989 Dvůr Králové n. L. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dvůr Králové nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 2. 2013 |
Sídlo: | nábřeží Benešovo 1987, Dvůr Králové nad Labem 54401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |