Společenství vlastníků jednotek domů čp. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. Česká Lípa má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domů čp. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. Česká Lípa (25453602) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 11. 2002 Společenství vlastníků jednotek domů čp. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. Česká Lípa má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domů čp. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. Česká Lípa nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domů čp. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. Česká Lípa na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 21. 11. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1324 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25453602 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytů domu č.p. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. v České Lípě | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.11.2002 |
Zapsána dne: | 21.11.2002 | |
Společenství vzniklo dne 1. 7. 2000 | 21.11.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Železničářská 1756/28, Česká Lípa 47001, Česká republika | 3.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Železničářská ul. č.p. 1754, Česká Lípa 47001, Česká republika | 21.11.2002 - 3.6.2016 |
Předseda výboru | Petr Král |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1754/24, 47001 Česká Lípa |
Místopředseda výboru | Denisa Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Daniel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Zuzana Horáčková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1757/30, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Daniel Svoboda |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 do 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
Místopředseda výboru | Pavel Lacík |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 do 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Petra Kohoutková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 do 21.6.2023 |
Adresa | Bendlova 2738, 47001 Česká Lípa |
Člen výboru | Denisa Sochorová |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 do 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
Předseda výboru | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2018 do 21.6.2023 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
místopředseda | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1757/30, 47001 Česká Lípa |
předseda | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
člen | František Just |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
člen | Pavel Lacík |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
Člen | Zdeňka Rysová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1757/30, 47001 Česká Lípa |
místopředseda | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1757/30, 47001 Česká Lípa |
člen | Pavel Lacík |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
člen | František Just |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
předseda | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1756/28, 47001 Česká Lípa |
Člen | Zdeňka Rysová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2016 do 12.6.2018 |
Adresa | Železničářská 1757/30, 47001 Česká Lípa |
člen | Hana Sommerová |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 30.12.2014 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
člen | Vendula Fedorčáková |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 30.12.2014 |
Adresa | Železničářská 1755/26, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2011 do 30.7.2013 |
Adresa | Železničářská 1756, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Hana Sommerová |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2011 do 30.7.2013 |
Adresa | Železničářská 1755, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2011 do 30.7.2013 |
Adresa | Železničářská 1757, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | František Just |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2011 do 30.7.2013 |
Adresa | Železničářská 1754, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Hana Sommerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2009 do 2.7.2011 |
Adresa | Železničářská 1755, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2009 do 2.7.2011 |
Adresa | Železničářská 1756, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2009 do 2.7.2011 |
Adresa | Železničářská 1757, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | David Hoffman |
---|---|
Ve funkci | od 16.6.2009 do 27.3.2010 |
Adresa | Železničářská 1754, 47001 Česká Lípa |
místopředseda výboru | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 16.6.2009 |
Adresa | Železničářská 1757, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Zdeňka Rysová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 16.6.2009 |
Adresa | Železničářská 1757, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | David Hoffman |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 16.6.2009 |
Adresa | Železničářská 1754, 47001 Česká Lípa |
předseda výboru | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 16.6.2009 |
Adresa | Železničářská 1756, 47001 Česká Lípa |
člen výboru | Hana Sommerová |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 16.6.2009 |
Adresa | Železničářská 1755, 47001 Česká Lípa |
místopředseda | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2005 do 6.6.2007 |
Adresa | Železničářská 1757, 47001 Česká Lípa |
předseda | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2005 do 6.6.2007 |
Adresa | Železničářská 1756, 47001 Česká Lípa |
člen | Zdeňka Rysová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2005 do 6.6.2007 |
Adresa | Železničářská 1757, 47001 Česká Lípa |
člen | Hana Sommerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2005 do 6.6.2007 |
Adresa | Železničářská 1755, 47001 Česká Lípa |
člen | Petra Zaplatílková |
---|---|
Ve funkci | od 3.6.2005 do 6.6.2007 |
Adresa | Železničářská 1754, 47001 Česká Lípa |
Předseda | Jana Šimánková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2002 do 3.6.2005 |
Adresa | Železničářská 1757, Česká Lípa |
Místopředseda | Libuše Macková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2002 do 3.6.2005 |
Adresa | Železničářská 1756, Česká Lípa |
Člen | Zdeňka Rysová |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2002 do 3.6.2005 |
Adresa | Železničářská 1757, Česká Lípa |
Člen | Milena Poláková |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2002 do 3.6.2005 |
Adresa | Provodín čp. 34, 47167 Provodín |
Člen | JUDr. Miloslav Poledníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2002 do 3.6.2005 |
Adresa | Železničářská 1755, Česká Lípa |
IČO: | 25453602 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domů čp. 1754, 1755, 1756, 1757 Železničářská ul. Česká Lípa |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Česká Lípa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 11. 2002 |
Sídlo: | Železničářská 1756/28, Česká Lípa 47001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |