Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci (26047713) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 6. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 26. 6. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 612 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26047713 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.6.2002 |
Zapsána dne: | 26.6.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mládežnická 161, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 23.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Mládežnická 161/IV, Jindřichův Hradec 37701, Česká republika | 26.6.2002 - 23.9.2016 |
předseda výboru | Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Dana Kalvasová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | 11, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Bohumila Burzová |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2022 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2017 do 10.6.2022 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Dana Kalvasová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2017 do 10.6.2022 |
Adresa | 11, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Drahomíra Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2017 do 29.12.2021 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Ederová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Drahomíra Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2016 do 21.4.2017 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Drahomíra Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 23.9.2016 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Ederová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 23.9.2016 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 23.9.2016 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Drahomíra Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 23.9.2016 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Ederová |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 23.9.2016 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 24.4.2012 do 23.9.2016 |
Adresa | Mládežnická 161, 37701 Jindřichův Hradec |
místopředseda výboru | Anna Ederová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2002 do 24.4.2012 |
Adresa | Mládežnická 161/IV, 37701 Jindřichův Hradec |
člen výboru | Drahomíra Stejskalová |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2002 do 24.4.2012 |
Adresa | Mládežnická 161/IV, 37701 Jindřichův Hradec |
předseda výboru | Zdeněk Janda |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2002 do 24.4.2012 |
Adresa | Mládežnická 161/IV, 37701 Jindřichův Hradec |
IČO: | 26047713 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 161/IV v Jindřichově Hradci |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jindřichův Hradec |
Základní územní jednotka: | Jindřichův Hradec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 6. 2002 |
Sídlo: | Mládežnická 161, Jindřichův Hradec 37701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |