Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora (26759187) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vítězná 153, 28403 Kutná Hora. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3420 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26759187 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.3.2003 |
Zapsána dne: | 13.3.2003 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 9.9.2014 | |
Den vzniku: 1.7.2000 | 13.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vítězná 153, Kutná Hora 28403, Česká republika | 13.3.2003 |
---|
předseda výboru | Michal Sova |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2021 |
Adresa | Hašplířská 562, 28401 Kutná Hora |
člen výboru | Stanislav Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2021 |
Adresa | Vítězná 153, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Eva Slancová |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2023 |
Adresa | Vítězná 153, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Eva Slancová |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.2021 do 21.4.2023 |
Adresa | Štěpánská 620/32, 11000 Praha |
Předseda výboru | Michal Sova |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 7.9.2021 |
Adresa | Hašplířská 562, 28401 Kutná Hora |
Místopředseda výboru | Josef Rousek |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 7.9.2021 |
Adresa | Budovatelů 179, 53843 Třemošnice |
Člen výboru | Helena Bláhová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2014 do 7.9.2021 |
Adresa | Vítězná 153, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Helena Zoubková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 9.9.2014 |
Adresa | Vítězná 153, 28403 Kutná Hora |
předseda výboru | Michal Sova |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 9.9.2014 |
Adresa | Ortenova 85, 28401 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Eva Zámyslická |
---|---|
Ve funkci | od 13.7.2010 do 9.9.2014 |
Adresa | V Olšinách 153, 28403 Kutná Hora |
místopředseda výboru | Marie Formánková |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 13.7.2010 |
Adresa | Vítězná 153, 28403 Kutná Hora |
předseda výboru | Pavel Karoch |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 13.7.2010 |
Adresa | V Olšinách 153, 28403 Kutná Hora |
člen výboru | Eva Zámyslická |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2003 do 13.7.2010 |
Adresa | V Olšinách 153, 28403 Kutná Hora |
IČO: | 26759187 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 153, Vítězná, 284 03 Kutná Hora |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Kutná Hora |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 3. 2003 |
Sídlo: | Vítězná 153, Kutná Hora 28403 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |