Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi (26755050) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Komenského 1472, 25801 Vlašim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 4. 3. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3255 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26755050 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471,1472,1473 ve Vlašimi | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 4.3.2003 |
Zapsána dne: | 4.3.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 4.3.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Komenského 1472, Vlašim 25801, Česká republika | 5.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Komenského č.p. 1471, Vlašim 25801, Česká republika | 4.3.2003 - 5.8.2016 |
předseda výboru | Jan Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 |
Adresa | Komenského 1472, 25801 Vlašim |
člen výboru | Vítězslav Klusák |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 |
Adresa | Komenského 1471, 25801 Vlašim |
člen výboru | Ludmila Lexová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2021 |
Adresa | 6, 25801 Kladruby |
člen výboru | Ludmila Mazurová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2021 do 22.10.2021 |
Adresa | 6, 25801 Kladruby |
člen výboru | Ludmila Mazurová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2021 do 1.10.2021 |
Adresa | Komenského 1472, 25801 Vlašim |
člen výboru | Vítězslav Klusák |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2016 do 23.7.2021 |
Adresa | Komenského 1471, 25801 Vlašim |
člen výboru | Ludmila Mazurová |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2016 do 23.7.2021 |
Adresa | Komenského 1472, 25801 Vlašim |
předseda výboru | Jan Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 5.8.2016 do 23.7.2021 |
Adresa | 105, 25801 Kondrac |
člen výboru | Josef Žížala |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2008 do 5.8.2016 |
Adresa | Komenského 1473, 25801 Vlašim |
člen výboru | Pavel Kuchař |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2008 do 5.8.2016 |
Adresa | Komenského 1471, 25801 Vlašim |
předseda výboru | Jan Mašín |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2008 do 5.8.2016 |
Adresa | Komenského 1472, 25801 Vlašim |
předseda | Miroslav Vyhnal |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2003 do 12.6.2008 |
Adresa | Komenského č.p. 1472, 25801 Vlašim |
místopředseda | Petra Suchánková |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2003 do 12.6.2008 |
Adresa | Komenského č.p. 1473, 25801 Vlašim |
člen | Josef Kouba |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2003 do 12.6.2008 |
Adresa | , bytem 257 66 Křivsoudov č.p.185 |
IČO: | 26755050 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1471, 1472, 1473 ve Vlašimi |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Benešov |
Základní územní jednotka: | Vlašim |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 3. 2003 |
Sídlo: | Komenského 1472, Vlašim 25801 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |