Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku (26794471) je Společenství vlastníků jednotek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 2. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2486 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26794471 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.2.2003 |
Zapsána dne: | 6.2.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.2.2003 | |
Den vzniku společenství: 1.7.2000 | 6.2.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | ul. Palackého 1451, Frýdek - Místek 73801, Česká republika | 6.2.2003 |
---|
místopředseda výboru | Ludmila Poledníková |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2022 |
Adresa | Palackého 1451, 73801 Frýdek-Místek |
předseda výboru | Olga Limberková |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2003 |
Adresa | Palackého čp. 1451, 73801 Frýdek - Místek |
člen výboru | Viktorie Birčáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2003 |
Adresa | Palackého čp. 1451, 73801 Frýdek - Místek |
místopředseda výboru | Ludmila Poledníková |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.2003 do 11.12.2022 |
Adresa | Palackého čp. 1451, 73801 Frýdek - Místek |
IČO: | 26794471 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1451 Palackého ul., ve Frýdku-Místku |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 2. 2003 |
Sídlo: | , |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |