Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice (25965859) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Žižkova 137, 53312 Chvaletice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 4. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 11. 4. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 103 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25965859 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 11.4.2002 |
Zapsána dne: | 11.4.2002 | |
Ostatní skutečnosti | 11.4.2002 | |
Den vzniku společenství: 01.07.2000 | 11.4.2002 | |
Orgány společenství: Shromáždění vlastníků Výbor společenství | 11.4.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Žižkova 137, Chvaletice 53312, Česká republika | 27.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Žižkova čp. 137, Chvaletice 53312, Česká republika | 11.4.2002 - 27.9.2016 |
Místopředseda výboru | Zdeněk Bulánek |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Jiří Zeman |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Irena Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | 18, 28401 Svatý Mikuláš |
Předseda výboru | Miloslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 13.6.2020 |
Adresa | Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Ladislava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2015 do 13.6.2020 |
Adresa | Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
Předseda výboru | Miloslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2015 do 13.6.2020 |
Adresa | Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
Místopředseda výboru | Zdeněk Bulánek |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2015 do 13.6.2020 |
Adresa | Žižkova 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Irena Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 6.1.2015 do 13.6.2020 |
Adresa | 18, 28401 Svatý Mikuláš |
člen výboru | Ladislava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 6.1.2015 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
místopředseda výboru | Zdeněk Bulánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 6.1.2015 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
předseda výboru | Miloslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 6.1.2015 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
člen výboru | Irena Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2009 do 6.1.2015 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Místopředseda | Ladislava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2004 do 15.4.2009 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Zdeněk Bulánek |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2004 do 15.4.2009 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Irena Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2004 do 15.4.2009 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Předseda výboru | Miloslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2004 do 15.4.2009 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Předseda výboru | Miloslav Štěrba |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2002 do 3.2.2004 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Zdeněk Bulánek |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2002 do 3.2.2004 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Místopředseda | Ladislava Zemanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2002 do 3.2.2004 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
Člen výboru | Irena Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 11.4.2002 do 3.2.2004 |
Adresa | Žižkova čp. 137, 53312 Chvaletice |
IČO: | 25965859 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 137, ul. Žižkova, Chvaletice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Pardubice |
Základní územní jednotka: | Chvaletice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 11. 4. 2002 |
Sídlo: | Žižkova 137, Chvaletice 53312 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |