Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. (26876388) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čs. armády 1247, 75661 Rožnov pod Radhoštěm. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 2005 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 11. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4775 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26876388 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.11.2005 |
Zapsána dne: | 30.11.2005 | |
Den vzniku společenství: 1. července 2000 | 30.11.2005 - 19.4.2016 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - pověřený vlastník | 30.11.2005 - 12.3.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 1247, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 19.4.2016 |
---|---|---|
Adresa: | ul. Čs. armády č.p. 1247, Rožnov pod Radhoštěm 75661, Česká republika | 30.11.2005 - 19.4.2016 |
předseda výboru | Hana Nohavicová |
---|---|
Ve funkci | od 17.4.2021 |
Adresa | Čs. armády 1247, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Petr Hrobař |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2021 |
Adresa | Čs. armády 1247, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Milan Jurajda |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 |
Adresa | Čs. armády 1248, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Mgr. Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 6.10.2021 |
Adresa | Čs. armády 1247, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Richard Fiurášek |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2021 do 17.4.2021 |
Adresa | 628, 75651 Zašová |
člen výboru | Mgr. Dagmar Zichová |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2012 do 12.3.2021 |
Adresa | Dolní Dráhy 1930, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Milan Jurajda |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 12.3.2021 |
Adresa | Čs. armády 1248, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Richard Fiurášek |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 do 12.3.2021 |
Adresa | 628, 75651 Zašová |
předseda výboru | Richard Fiurášek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2016 do 16.12.2020 |
Adresa | 5. května 1345, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Richard Fiurášek |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2012 do 19.4.2016 |
Adresa | 5. května 1345, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Daniel Dohnálek |
---|---|
Ve funkci | od 8.9.2012 do 19.4.2016 |
Adresa | Čs. armády 1248, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
předseda výboru | Mgr. Jan Křepel |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2007 do 8.9.2012 |
Adresa | Čs. armády 1248, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
místopředseda výboru | Ing. Karol Letko |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2007 do 8.9.2012 |
Adresa | Čs. armády 1248, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
člen výboru | Hana Nohavicová |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2007 do 8.9.2012 |
Adresa | Čs. armády 1245, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
IČO: | 26876388 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1247 a 1248 v Rožnově p.R. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vsetín |
Základní územní jednotka: | Rožnov pod Radhoštěm |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 11. 2005 |
Sídlo: | Čs. armády 1247, Rožnov pod Radhoštěm 75661 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |