Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici (27550036) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 116, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 11. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 19. 11. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4303 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27550036 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 19.11.2008 |
Zapsána dne: | 19.11.2008 | |
den vzniku společenství 1. 8. 2008 | 19.11.2008 - 5.1.2019 | |
orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek pověřený vlastník | 19.11.2008 - 5.1.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 116, Dvůr Králové nad Labem 54401, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 116, Lipnice 54401, Česká republika | 19.11.2008 - 19.10.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Jaroslav Hetfleiš |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2022 |
Adresa | 116, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Hana Hetfleišová | |
Ve funkci | od 20.11.2013 |
Adresa | 116, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Předseda společenství | Hana Hetfleišová |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.2019 do 7.12.2022 |
Adresa | 116, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
pověřený vlastník | Hana Hetfleišová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2013 do 5.1.2019 |
Adresa | 116, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Hana Hetfleišová | |
Ve funkci | od 19.11.2008 do 20.11.2013 |
Adresa | 116, 54401 Lipnice |
pověřený vlastník | Hana Hetfleišová |
---|---|
Ve funkci | od 19.11.2008 do 20.11.2013 |
Adresa | 116, 54401 Lipnice |
IČO: | 27550036 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 116 v Lipnici |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Dvůr Králové nad Labem |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 19. 11. 2008 |
Sídlo: | 116, Dvůr Králové nad Labem 54401 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |