Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích (26803500) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 1051, 73571 Dětmarovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 4. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 30. 4. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3098 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26803500 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.4.2003 |
Zapsána dne: | 30.4.2003 | |
Den vzniku společenství: 1. červenec 2000 | 30.4.2003 - 2.4.2022 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 30.4.2003 - 2.4.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1051, Dětmarovice 73571, Česká republika | 6.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | čp. 1051, Dětmarovice 73571, Česká republika | 30.4.2003 - 6.11.2015 |
předseda výboru | Miroslav Szuścik |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2022 |
Adresa | 1051, 73571 Dětmarovice |
člen výboru | Věra Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2022 |
Adresa | 1051, 73571 Dětmarovice |
člen výboru | Alena Mynářová |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2022 |
Adresa | 1051, 73571 Dětmarovice |
člen výboru | Věra Tichá |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 2.4.2022 |
Adresa | čp. 1051, Dětmarovice |
člen výboru | Alena Mynářová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2011 do 2.4.2022 |
Adresa | 1051, Dětmarovice |
předseda výboru | Miroslav Szuścik |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 2.4.2022 |
Adresa | 1051, 73571 Dětmarovice |
předseda výboru | Miroslav Szuścik |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 6.11.2015 |
Adresa | čp. 1051, Dětmarovice |
člen výboru | Richard Dzialo |
---|---|
Ve funkci | od 30.4.2003 do 11.11.2010 |
Adresa | čp. 1051, Dětmarovice |
IČO: | 26803500 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1051 v Dětmarovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Dětmarovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 4. 2003 |
Sídlo: | 1051, Dětmarovice 73571 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |