Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 (26478269) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Zahradní 1033, 27101 Nové Strašecí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 10. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1367 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26478269 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.10.2001 |
Zapsána dne: | 9.10.2001 | |
Datum vzniku společenství: 1.7.2000 | 9.10.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zahradní 1033, Nové Strašecí 27101, Česká republika | 9.10.2001 |
---|
Předseda výboru | Marcela Semerádová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Zahradní 1033, 27101 Nové Strašecí |
Místopředseda výboru | František Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Zahradní 1034, 27101 Nové Strašecí |
Člen výboru | Petra Hégrová |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.2020 |
Adresa | Zahradní 1033, 27101 Nové Strašecí |
místopředseda výboru | Jiřina Frolíková |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 16.12.2020 |
Adresa | Zahradní 1034, 27101 Nové Strašecí |
člen výboru | František Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 16.12.2020 |
Adresa | Zahradní 1034, 27101 Nové Strašecí |
předseda výboru | Marcela Semerádová |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2016 do 16.12.2020 |
Adresa | Zahradní 1033, 27101 Nové Strašecí |
člen výboru | František Řezáč |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2012 do 24.8.2016 |
Adresa | Zahradní 1034, 27101 Nové Strašecí |
místopředseda výboru | Jiřina Frolíková |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2012 do 24.8.2016 |
Adresa | Zahradní 1034, Nové Strašecí |
předseda výboru | Marcela Semerádová |
---|---|
Ve funkci | od 18.1.2012 do 24.8.2016 |
Adresa | Zahradní 1033, Nové Strašecí |
předseda výboru | Marcela Semerádová |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2001 do 18.1.2012 |
Adresa | Zahradní 1033, Nové Strašecí |
místopředseda výboru | Jiřina Frolíková |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2001 do 18.1.2012 |
Adresa | Zahradní 1034, Nové Strašecí |
člen výboru | Luboš Daniel |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2001 do 18.1.2012 |
Adresa | Zahradní 1034, Nové Strašecí |
IČO: | 26478269 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1032-1033-1034 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rakovník |
Základní územní jednotka: | Nové Strašecí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 10. 2001 |
Sídlo: | Zahradní 1033, Nové Strašecí 27101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |