Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. (26434202) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Vřesová 679/9, 18100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 5. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 5. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 392 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26434202 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 21.5.2001 |
Zapsána dne: | 21.5.2001 | |
den vzniku společenství : 1.7.2OOO | 21.5.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vřesová 679/9, Praha 18100, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vřesová ul. 679, Praha 8 18100, Česká republika | 21.5.2001 - 5.12.2016 |
Místopředseda výboru | MUDr. Robert Kolín |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | U Kublova 537/1, 14700 Praha |
Člen výboru | Ing. Petr Bucháček |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | Vřesová 679/11, 18100 Praha |
Předseda výboru | Miroslav Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2021 |
Adresa | Břežánecká 832/3, 15800 Praha |
Místopředseda výboru | MUDr. Robert Kolín |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 22.12.2021 |
Adresa | U Kublova 537/1, 14700 Praha |
Člen výboru | Petr Bucháček |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 22.12.2021 |
Adresa | Vřesová 679/11, 18100 Praha |
Předseda výboru | Miroslav Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2018 do 22.12.2021 |
Adresa | Břežánecká 832/3, 15800 Praha |
místopředseda výboru | MUDr. Robert Kolín |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 22.12.2018 |
Adresa | U Kublova 537/1, 14700 Praha |
člen výboru | Květuše Skrbková |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 22.12.2018 |
Adresa | Vřesová 679/9, 18100 Praha |
předseda výboru | Miroslav Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2016 do 22.12.2018 |
Adresa | Břežánecká 832/3, 15800 Praha |
místopředseda výboru | Robert Kolín |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 5.4.2016 |
Adresa | U Kublova 537/1, 14700 Praha |
předseda výboru | Miroslav Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 5.4.2016 |
Adresa | Břežánecká 832/3, 15800 Praha |
člen výboru | Květuše Skrbková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 5.4.2016 |
Adresa | Vřesová 679/9, 18100 Praha |
předseda výboru | Miroslav Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 24.1.2013 |
Adresa | Břežánecká 832/3, 15800 Praha 5 |
místopředseda výboru | Ing. Petr Bucháček |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 24.1.2013 |
Adresa | Vřesová 679/11, 18100 Praha 8 |
člen výboru | MUDr. Robert Kolín |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 24.1.2013 |
Adresa | U Kublova 1, 14700 Praha 4 |
člen výboru | Květuše Skrbková |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 24.1.2013 |
Adresa | Vřesová 679/9, 18100 Praha 8 |
člen výboru | Miroslav Petráček |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 10.1.2011 |
Adresa | Vřesová 679/9, Praha 8 |
předseda výboru | Ing. Štěpán Kmoníček |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 10.1.2011 |
Adresa | Vřesová 679/9, Praha 8 |
místopředseda výboru | Ing. Vladimír Hendrich |
---|---|
Ve funkci | od 29.3.2008 do 10.1.2011 |
Adresa | Osadní 932/38, Praha 7 |
člen výboru | MUDr. Petr Kolín |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2011 do 10.1.2011 |
Adresa | U Kublova 1, 14700 Praha 4 |
předseda výboru | Ing. Vladimír Hendrich |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2004 do 29.3.2008 |
Adresa | Osadní 932/38, Praha 7 |
místopředseda výboru | Ing. Štěpán Kmoníček |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2004 do 29.3.2008 |
Adresa | Vřesová 679/9, Praha 8 |
člen výboru | Ing.arch. Tomáš Podpěra |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2004 do 29.3.2008 |
Adresa | Vřesová 679/9, Praha 8 |
člen | Ing. Štěpán Kmoníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 10.11.2004 |
Adresa | Spolupráce 6, Praha 4 |
předseda výboru | Ing. Vladimír Hendrich |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 10.11.2004 |
Adresa | Osadní 38, Praha 7 |
člen | Daniela Síbrtová |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 10.11.2004 |
Adresa | Vřesová 679/11, Praha 8 |
místopředseda | Roman Šubert |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 10.11.2004 |
Adresa | Dobrovského 15, Praha 7 |
člen | Jiří Chovanec |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 10.11.2004 |
Adresa | Vřesová 679/11, Praha 8 |
člen | Květuše Skrbková |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2001 do 10.11.2004 |
Adresa | Vřesová 679/9, Praha 8 |
IČO: | 26434202 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 679 Praha 8 Troja, Vřesová ul. |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 21. 5. 2001 |
Sídlo: | Vřesová 679/9, Praha 18100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |