Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto (73698822) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Plzeňská 542, 33805 Mýto. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 1. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 29. 1. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 73698822 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.1.2008 |
Zapsána dne: | 29.1.2008 | |
Orgány společenství: shromáždění vlastníků jednotek výbor společenství | 29.1.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plzeňská 542, Mýto 33805, Česká republika | 12.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Plzeňská č.p. 542, Mýto 33805, Česká republika | 29.1.2008 - 12.10.2016 |
místopředseda výboru | Zdena Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
předseda výboru | Ing. Václav Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2016 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
člen výboru | Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 10.1.2023 |
Adresa | Náměstí 41, 33805 Mýto |
člen výboru | Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 do 10.1.2023 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
místopředseda výboru | Zdena Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 do 12.10.2016 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
předseda výboru | Ing. Václav Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2011 do 12.10.2016 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
předseda výboru | Pavel Halla |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2008 do 21.6.2011 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
místopředseda výboru | Ing. Václav Zikmund |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2008 do 21.6.2011 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
člen výboru | Zdena Nováková |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2008 do 21.6.2011 |
Adresa | Plzeňská 542, 33805 Mýto |
IČO: | 73698822 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 542 Plzeňská, Mýto |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Rokycany |
Základní územní jednotka: | Mýto |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 4. 10. 2007 |
Sídlo: | Plzeňská 542, Mýto 33805 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |