Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 (27180522) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Ouholická 442/13, 18100 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 10. 2004 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 10. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5109 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27180522 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.10.2004 |
Zapsána dne: | 5.10.2004 | |
Den vzniku: 1.12.2003 | 5.10.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ouholická 442, Praha 8 18100, Česká republika | 5.10.2004 |
---|
Předseda výboru | Mgr. David Marek |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
Místopředsedkyně výboru | Monika Urbánková |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
Člen výboru | Michal Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 19.4.2023 |
Adresa | Větrná 213/35, 18100 Praha |
předsedkyně výboru | Zdeňka Pavlová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 19.4.2023 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
místopředsedkyně výboru | Irena Masslová |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 19.4.2023 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
člen výboru | Roman Kropík |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2019 do 19.4.2023 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
předseda výboru | Zdeňka Pavlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2014 do 20.11.2019 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
místopředseda výboru | Irena Masslová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2014 do 20.11.2019 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
člen výboru | Aleš Vykypěl |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2014 do 20.11.2019 |
Adresa | Ouholická 442/13, 18100 Praha |
místopředseda výboru | Irena Masslová |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2009 do 15.4.2014 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
předseda výboru | Zdeňka Pavlová |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2011 do 15.4.2014 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
člen výboru | Aleš Vykypěl |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2011 do 15.4.2014 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
člen výboru | Roman Kropík |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2004 do 28.2.2011 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
předseda výboru | JUDr. František Voják |
---|---|
Ve funkci | od 28.2.2007 do 28.2.2011 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
místopředseda výboru | Růžena Schnedörflerová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2004 do 25.3.2009 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
předseda výboru | Zdeněk Fous |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2004 do 28.2.2007 |
Adresa | Ouholická 442, 18100 Praha 8 |
IČO: | 27180522 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 442, Ouholická, Praha 8 |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 10. 2004 |
Sídlo: | Ouholická 442/13, Praha 18100 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |