Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy (29034973) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 2. 2010 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 11224 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29034973 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 26.2.2010 |
Zapsána dne: | 26.2.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sadová 410/3, Kosmonosy 29306, Česká republika | 10.3.2017 |
---|---|---|
Adresa: | Sadová 410, Kosmonosy , Česká republika | 26.2.2010 - 10.3.2017 |
předseda | Adam Hazdra MSc |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy |
člen výboru | Ing. Kateřina Vránová |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy |
člen výboru | Jana Matějíčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.11.2021 |
Adresa | Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy |
člen výboru | Jana Matějíčková |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 26.11.2021 |
Adresa | Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy |
místopředseda výboru | Ing. Tomáš Kreibich |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 26.11.2021 |
Adresa | Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy |
předseda výboru | Mgr. Gabriela Hrabovská |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2017 do 26.11.2021 |
Adresa | Sadová 410/3, 29306 Kosmonosy |
místopředseda výboru | Jaroslav Hoďboď |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 10.3.2017 |
Adresa | U Stadionu 982, Mladá boleslav |
člen výboru | Jana Matějíčková |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 10.3.2017 |
Adresa | Sadová 410, Kosmonosy |
předseda výboru | Mgr. Gabriela Hrabovská |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2010 do 10.3.2017 |
Adresa | Sadová 410, Kosmonosy |
IČO: | 29034973 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 410, Sadová , Kosmonosy |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Kosmonosy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 26. 2. 2010 |
Sídlo: | Sadová 410/3, Kosmonosy 29306 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |