Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice (29364108) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 365, 68351 Holubice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 8. 2012 Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 8. 2012 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 9493 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29364108 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 1.8.2012 |
Zapsána dne: | 1.8.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 365, Holubice 68351, Česká republika | 11.11.2015 |
---|
Místopředseda výboru | Petr Ostřížek |
---|---|
Ve funkci | od 18.7.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
Předseda výboru | Zdeňka Vejrostová |
---|---|
Ve funkci | od 4.4.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
Člen výboru | Radek Palán |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
Místopředseda výboru | Martin Radošinský |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2023 do 18.7.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
Předseda výboru | Jana Přidalová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2023 do 4.4.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
člen výboru | Ing. Jan Zelený |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 13.2.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
místopředseda výboru | Lukáš Smička |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 13.2.2023 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
předseda výboru | Mgr. Eva Baráková Karasová |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.2015 do 13.2.2023 |
Adresa | Žitná 1481/1, 62100 Brno |
místopředseda | Lukáš Smička |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | 365, 68351 Holubice |
člen | Ing. Jan Zelený |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | 18, 54701 Kramolna |
předseda výboru | Mgr. Eva Baráková Karasová |
---|---|
Ve funkci | od 1.8.2012 do 11.11.2015 |
Adresa | Žitná 1481/1, 62100 Brno |
IČO: | 29364108 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.365, Holubice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Holubice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 1. 8. 2012 |
Sídlo: | 365, Holubice 68351 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |