Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3513 a č.p. 3514, Jablonec nad Nisou má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3513 a č.p. 3514, Jablonec nad Nisou (28716493) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 2. 2010 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3513 a č.p. 3514, Jablonec nad Nisou má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3513 a č.p. 3514, Jablonec nad Nisou nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3513 a č.p. 3514, Jablonec nad Nisou na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 3. 2. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4910 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28716493 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.3513 a č.p.3514, Jablonec nad Nisou | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 3.2.2010 |
Zapsána dne: | 3.2.2010 | |
den vzniku společenství: 1.9.2008 | 3.2.2010 - 13.10.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bousova 3514/8, Jablonec nad Nisou 46601, Česká republika | 6.10.2017 |
---|
Předseda výboru | Dalibor Cee |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
Místopředseda výboru | Vladimír Papež |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 |
Adresa | Bousova 3513/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
Člen výboru | Jiří Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2021 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda výboru | Vladimír Papež |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 27.8.2021 |
Adresa | Bousova 3513/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Jiří Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 27.8.2021 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
předseda výboru | Dalibor Cee |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 27.8.2021 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
předseda výboru | Dalibor Cee |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 13.10.2015 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Jiří Sůva |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 13.10.2015 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda výboru | Vladimír Papež |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2013 do 13.10.2015 |
Adresa | Bousova 3513/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Naděžda Klenerová |
---|---|
Ve funkci | od 31.7.2014 do 13.10.2015 |
Adresa | Ještědská 2530/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Naděžda Klenerová |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 31.7.2014 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
člen výboru | Josef Bočok |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 1.1.2013 |
Adresa | 422, 46827 Nová Ves nad Nisou |
člen výboru | Vladimír Papež |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 1.1.2013 |
Adresa | Bousova 3513/6, 46601 Jablonec nad Nisou |
místopředseda výboru | Hana Roubínková |
---|---|
Ve funkci | od 3.2.2010 do 1.1.2013 |
Adresa | Bousova 3514/8, 46601 Jablonec nad Nisou |
IČO: | 28716493 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 3513 a č.p. 3514, Jablonec nad Nisou |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Jablonec nad Nisou |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 2. 2010 |
Sídlo: | Bousova 3514/8, Jablonec nad Nisou 46601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |