Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3 v Chrášťanech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3 v Chrášťanech (03459721) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 3, 28201 Chrášťany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 10. 2014 Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3 v Chrášťanech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3 v Chrášťanech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3 v Chrášťanech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 10. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 15861 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 03459721 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu Chrášťany č.p. 3 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.10.2014 |
Zapsána dne: | 3.10.2014 | |
Den vzniku společenství 10.4.2013 | 3.10.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 3, Chrášťany 28201, Česká republika | 3.10.2014 |
---|
předseda výboru | Ing. Luis Alberto Pinto Castillo |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
místopředseda výboru | Ing. Petr Oplatek |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
člen výboru | Marcela Patlevičová |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2024 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
předseda výboru | Ing. Luis Alberto Pinto Castillo |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 21.3.2024 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
člen výboru | Ing. Petr Oplatek |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 21.3.2024 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
člen výboru | Marcela Patlevičová |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.2019 do 21.3.2024 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
člen výboru | Ing. Petr Oplatek |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 16.7.2019 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
předseda výboru | Ing. Luis Alberto Pinto Castillo |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 16.7.2019 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
člen výboru | Marcela Patlevičová |
---|---|
Ve funkci | od 3.10.2014 do 16.7.2019 |
Adresa | 3, 28201 Chrášťany |
IČO: | 03459721 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 3 v Chrášťanech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kolín |
Základní územní jednotka: | Chrášťany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 3. 10. 2014 |
Sídlo: | 3, Chrášťany 28201 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |