Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník (26433591) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 2. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 2. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 364 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26433591 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 13.2.2001 |
Zapsána dne: | 13.2.2001 | |
den vzniku společenství : 1.7.2OOO | 13.2.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Františka Kriegela 2886, Mělník 27601, Česká republika | 3.5.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Františka Kriegela 2887, Mělník 27601, Česká republika | 13.2.2001 - 3.5.2012 |
předseda | Ing. Jaroslav Švejda |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2023 |
Adresa | Na Pozdůlnici 270, 27732 Byšice |
Místopředseda výboru | Oldřich Smolík |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2020 do 3.5.2023 |
Adresa | 17, 27731 Lhotka |
Člen výboru | Dana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2020 do 3.5.2023 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
Předseda výboru | Jindřich Treml |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2023 do 3.5.2023 |
Adresa | 151, 33554 Žinkovy |
Předseda výboru | Jindřich Treml |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2020 do 2.2.2023 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
místopředseda výboru | Jindřich Treml |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 7.8.2020 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
člen výboru | Dana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 7.8.2020 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
předseda výboru | Dagmar Maříková |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 7.8.2020 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
předseda výboru | Dagmar Maříková |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
místopředseda výboru | Jindřich Treml |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
člen výboru | Dana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
místopředseda výboru | Jindřich Treml |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
člen výboru | Dana Votavová |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
předseda výboru | Dagmar Maříková |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
místopředseda | Václava Pulcová |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2012 do 9.3.2016 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
předseda výboru | Dagmar Maříková |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2012 do 9.3.2016 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
člen výboru | Jindřich Treml |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2013 do 9.3.2016 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
člen | Miloš Manšingr |
---|---|
Ve funkci | od 3.5.2012 do 13.2.2013 |
Adresa | Františka Kriegela 2886, 27601 Mělník |
předseda výboru | Dagmar Maříková |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2001 do 3.5.2012 |
Adresa | Františka Kriegela 2887, Mělník |
místopředseda | Václava Pulcová |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2001 do 3.5.2012 |
Adresa | Františka Kriegela 2887, Mělník |
člen | Miloš Manšingr |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2001 do 3.5.2012 |
Adresa | Františka Kriegela 2887, Mělník |
IČO: | 26433591 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2886 Františka Kriegela, Mělník |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 13. 2. 2001 |
Sídlo: | Františka Kriegela 2886, Mělník 27601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |