Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor (14094835) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 2022 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 22. 1. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 5466 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14094835 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 22.1.2022 |
Zapsána dne: | 22.1.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bukurešťská 2790/4, Tábor 39005, Česká republika | 22.1.2022 |
---|
Předseda výboru | Jaroslava Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor |
Místopředseda výboru | Karel Mařík |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2023 |
Adresa | Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor |
Člen výboru | JUDr. Martin Šilpoch |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2022 |
Adresa | Budapešťská 2788/3, 39005 Tábor |
Předseda výboru | Pavel Pikhart |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2022 do 23.5.2023 |
Adresa | Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor |
Místopředseda výboru | Jaroslava Krejčová |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2022 do 23.5.2023 |
Adresa | Bukurešťská 2790/4, 39005 Tábor |
IČO: | 14094835 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2790, Tábor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 18. 9. 2008 |
Sídlo: | Bukurešťská 2790/4, Tábor 39005 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |