Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor (28080904) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Náchodská 2687, 39003 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 10. 4. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2796 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28080904 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 10.4.2008 |
Zapsána dne: | 10.4.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Náchodská 2687/1, Tábor 39003, Česká republika | 23.7.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Náchodská 2687, Tábor 39003, Česká republika | 17.10.2016 - 23.7.2019 |
Předseda výboru | Mgr. Dana Kačenová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Náchodská 2687/1, 39003 Tábor |
Místopředseda výboru | Ondřej Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Náchodská 2687/1, 39003 Tábor |
Člen výboru | Eva Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 |
Adresa | Náchodská 2687/1, 39003 Tábor |
předseda výboru | Mgr. Dana Kačenová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2019 do 15.12.2021 |
Adresa | Náchodská 2687/1, 39003 Tábor |
místopředseda výboru | Ondřej Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2019 do 15.12.2021 |
Adresa | Náchodská 2687/1, 39003 Tábor |
člen výboru | Eva Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2019 do 15.12.2021 |
Adresa | Náchodská 2687/1, 39003 Tábor |
místopředseda výboru | Ondřej Rubeš |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 21.7.2019 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
člen výboru | Eva Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 21.7.2019 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
předseda výboru | Mgr. Dana Kačenová |
---|---|
Ve funkci | od 30.3.2015 do 21.7.2019 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
místopředseda výboru | Eva Bednářová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 30.3.2015 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
člen výboru | Marie Rubešová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 30.3.2015 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
předseda výboru | Mgr. Dana Kačenová |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2011 do 30.3.2015 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
předseda výboru | Dagmar Kačenová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 16.3.2011 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
člen výboru | Jaroslav Malenický |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2008 do 16.3.2011 |
Adresa | Náchodská 2687, 39003 Tábor |
IČO: | 28080904 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2687, Tábor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 10. 4. 2008 |
Sídlo: | Náchodská 2687, Tábor 39003 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |