Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova (26866099) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 8. 2005 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 6. 8. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4580 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26866099 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 6.8.2005 |
Zapsána dne: | 6.8.2005 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 6.8.2005 | |
Den vzniku společenství: 4. října 2004 | 6.8.2005 - 27.4.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 266/10, Nový Jičín 74101, Česká republika | 27.4.2016 |
---|
člen výboru | Tomáš Jaroň |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.2020 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Jaroslav Holub |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Josef Stříž |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Mgr. Peter Loučka |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2016 do 15.4.2020 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Radek Vahala |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2010 do 27.4.2016 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Lenka Randýsková |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2010 do 27.4.2016 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Peter Loučka |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2010 do 27.4.2016 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Lenka Vilčeková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2005 do 15.9.2010 |
Adresa | Máchova 1670/43, 74101 Nový Jičín |
místopředseda výboru | Ivanka Korčáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2005 do 15.9.2010 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Jaroslav Holub |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2005 do 15.9.2010 |
Adresa | Nerudova 266/10, 74101 Nový Jičín |
IČO: | 26866099 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 266/10 v Novém Jičíně, Nerudova |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 6. 8. 2005 |
Sídlo: | Nerudova 266/10, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |