Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova (25895362) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 11. 2001 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 11. 2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 1197 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25895362 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.11.2001 |
Zapsána dne: | 29.11.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova , Nový Jičín 74101, neuveden | 29.11.2001 |
---|---|---|
Adresa: | Nerudova 263/3, Nový Jičín 74101, Česká republika | 11.10.2016 |
člen výboru | Marie Hejdová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Drahomíra Ducháčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Libor Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Ladislav Závorka |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Lukáš Barnošák |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Libor Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Drahomíra Ducháčková |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 27.12.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Marie Hejdová |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 27.12.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Libor Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2016 do 27.12.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Marie Hejdová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2001 do 11.10.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, Nový Jičín |
člen výboru | Drahomíra Ducháčková |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2005 do 11.10.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, Nový Jičín |
předseda výboru | Libor Jurečka |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2005 do 11.10.2016 |
Adresa | Nerudova 263/3, Nový Jičín |
předseda výboru | Jana Cochlarová |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2001 do 15.1.2005 |
Adresa | Nerudova 263/3, Nový Jičín |
člen výboru | Miroslava Adámková |
---|---|
Ve funkci | od 29.11.2001 do 15.1.2005 |
Adresa | Nerudova 263/3, Nový Jičín |
IČO: | 25895362 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 263/3 v Novém Jičíně, Nerudova |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 11. 2001 |
Sídlo: | Nerudova 263/3, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |