Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor (26112108) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Budovatelů 2618, 39002 Tábor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 11. 2006 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 11. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2384 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26112108 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.11.2006 |
Zapsána dne: | 30.11.2006 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Budovatelů 2618, Tábor 39002, Česká republika | 14.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Budovatelů 2618, Tábor 39002, Česká republika | 30.11.2006 - 14.10.2016 |
Předseda výboru | Petr Mácha |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2024 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
Místopředseda výboru | Milada Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2024 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
Člen výboru | Ing. Pavel Skopec |
---|---|
Ve funkci | od 4.6.2024 |
Adresa | Budovatelů 2619, 39002 Tábor |
místopředseda výboru | Milada Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 4.6.2024 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
člen výboru | Ing. Pavel Skopec |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 4.6.2024 |
Adresa | Budovatelů 2619, 39002 Tábor |
předseda výboru | Petr Mácha |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2016 do 4.6.2024 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
člen výboru | Ing. Pavel Skopec |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 14.10.2016 |
Adresa | Budovatelů 2619, 39002 Tábor |
místopředseda výboru | Milada Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 14.10.2016 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
předseda výboru | Petr Mácha |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.2014 do 14.10.2016 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
předseda výboru | Petr Mácha |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2006 do 28.11.2014 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
místopředseda výboru | Milada Šimonová |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2006 do 28.11.2014 |
Adresa | Budovatelů 2618, 39002 Tábor |
člen výboru | Ing. Pavel Skopec |
---|---|
Ve funkci | od 19.7.2011 do 28.11.2014 |
Adresa | Budovatelů 2619, 39002 Tábor |
člen výboru | Alena Slunečková |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2006 do 19.7.2011 |
Adresa | Budovatelů 2619, 39002 Tábor |
IČO: | 26112108 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2618, 2619 Tábor |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Tábor |
Základní územní jednotka: | Tábor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 11. 2006 |
Sídlo: | Budovatelů 2618, Tábor 39002 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |