Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice (26056763) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Povážská 254, 38601 Strakonice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 1. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 30. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 990 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26056763 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 30.1.2003 |
Zapsána dne: | 30.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Považská 254, Strakonice 38601, Česká republika | 13.12.2016 |
---|
Místopředseda výboru | Bc. Zdeněk Valdman |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
Člen výboru | Eva Hejtmánková |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
Předseda výboru | Miroslav Linda |
---|---|
Ve funkci | od 8.1.2020 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
Místopředseda výboru | Ivana Tondrová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 do 8.1.2020 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
Člen výboru | Zdeněk Valdman |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 do 8.1.2020 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
Předseda výboru | Miroslava Němejcová |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2015 do 8.1.2020 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Miroslava Němejcová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 31.3.2015 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Ivana Tondrová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 31.3.2015 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
člen výboru | Květa Remišová |
---|---|
Ve funkci | od 10.7.2012 do 31.3.2015 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
člen výboru | Ivana Tondrová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2009 do 10.7.2012 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
předseda výboru | Miroslava Němejcová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2009 do 10.7.2012 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Lenka Končelová |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2009 do 10.7.2012 |
Adresa | Považská 254, 38601 Strakonice |
místopředseda výboru | Květa Remišová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2007 do 15.1.2009 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
člen výboru | Zdeňka Wenzelová |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2007 do 15.1.2009 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
předseda výboru | Eva Hejtmánková |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2007 do 15.1.2009 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
předseda výboru | Vladimíra Jonášová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2005 do 27.2.2007 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
místopředseda výboru | Miroslav Linda |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2005 do 27.2.2007 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
člen výboru | Jiřina Pánová |
---|---|
Ve funkci | od 25.6.2005 do 27.2.2007 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
předseda výboru | Ivana Tondrová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2003 do 25.6.2005 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
místopředseda výboru | Zdeňka Vosková |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2003 do 25.6.2005 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
člen výboru | Alena Herbrychová |
---|---|
Ve funkci | od 30.1.2003 do 25.6.2005 |
Adresa | Povážská 254, Strakonice |
IČO: | 26056763 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 254 ve Strakonicích, Povážská ulice |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Strakonice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 30. 1. 2003 |
Sídlo: | Povážská 254, Strakonice 38601 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |