Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích (26295164) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 22, 76701 Šelešovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 29. 8. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2181 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26295164 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 29.8.2002 |
Zapsána dne: | 29.8.2002 | |
Den vzniku společenství: 1. 7. 2000. | 29.8.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 22, Šelešovice 76701, Česká republika | 29.8.2002 |
---|
předseda výboru | Růžena Drozdová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
člen výboru | Eva Zezulová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
člen výboru | Růžena Sigmundová |
---|---|
Ve funkci | od 24.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
člen výboru | Růžena Sigmundová |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2022 do 24.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
předseda výboru | Růžena Drozdová |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2022 do 24.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
místopředseda výboru | Ing. Eva Zezulová |
---|---|
Ve funkci | od 11.12.2022 do 24.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
místopředseda výboru | Ing. Eva Zezulová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 11.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
předseda výboru | Růžena Drozdová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 8.12.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
člen výboru | Růžena Sigmundová |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.2002 do 17.11.2022 |
Adresa | 22, 76701 Šelešovice |
IČO: | 26295164 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 22 v Šelešovicích |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Šelešovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 29. 8. 2002 |
Sídlo: | 22, Šelešovice 76701 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |