Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech (08852162) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Čs. armády 2188, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 2. 2020 Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 5. 2. 2020 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 7531 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08852162 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 5.2.2020 |
Zapsána dne: | 5.2.2020 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 2188, Louny 44001, Česká republika | 5.2.2020 |
---|
místopředseda výboru | Jiří Heřt |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.2022 |
Adresa | Čs. armády 2188, 44001 Louny |
Předseda výboru | Miluše Studená |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 |
Adresa | Čs. armády 2188, 44001 Louny |
Člen výboru | Helena Stejná |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 |
Adresa | Čs. armády 2188, 44001 Louny |
místopředseda výboru | Jiří Heřt |
---|---|
Ve funkci | od 8.3.2022 do 21.7.2022 |
Adresa | Petra Obrovce 2659, 44001 Louny |
Místopředseda výboru | Drahomíra Pospíšilová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2020 do 8.3.2022 |
Adresa | Čs. armády 2188, 44001 Louny |
IČO: | 08852162 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.2188 v Lounech |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 5. 2. 2020 |
Sídlo: | Čs. armády 2188, Louny 44001 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |