Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1995, Nymburská, Varnsdorf má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1995, Nymburská, Varnsdorf (28672747) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 2008 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1995, Nymburská, Varnsdorf má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1995, Nymburská, Varnsdorf nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1995, Nymburská, Varnsdorf na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 9. 9. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4434 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28672747 | |
Jméno: | Společenství vlastníků bytových jednotek domu č.p. 1995 | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 9.9.2008 |
Zapsána dne: | 9.9.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nymburská 1995, Varnsdorf 40747, Česká republika | 13.10.2016 |
---|
předseda výboru | Jan Buršík |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 do 7.11.2023 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
místopředseda výboru | Petra Panesová |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 do 7.11.2023 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
člen výboru | Gabriela Synková |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2022 do 7.11.2023 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Místopředseda výboru | Lukáš Račuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2017 do 22.3.2022 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Petra Panesová |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2017 do 22.3.2022 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Předseda výboru | Jan Buršík |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2017 do 22.3.2022 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Lukáš Račuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 9.9.2017 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Jarmila Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 9.9.2017 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Předseda výboru | Gabriela Synková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 9.9.2017 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Lukáš Račuk |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 9.9.2017 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Jarmila Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 9.9.2017 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Předseda výboru | Gabriela Synková |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 9.9.2017 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Jarmila Novotná |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2008 do 13.10.2016 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Člen výboru | Lukáš Račuk |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2008 do 13.10.2016 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
Předseda výboru | Gabriela Synková |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.2008 do 13.10.2016 |
Adresa | Nymburská 1995, 40747 Varnsdorf |
IČO: | 28672747 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1995, Nymburská, Varnsdorf |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Varnsdorf |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 9. 9. 2008 |
Sídlo: | Nymburská 1995, Varnsdorf 40747 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |