Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá (26808781) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Dlouhá 1969/18, 74101 Nový Jičín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 6. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 6. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3360 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26808781 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 12.6.2003 |
Zapsána dne: | 12.6.2003 | |
Orgány společenství: - shromáždění vlastníků jednotek - výbor společenství | 12.6.2003 | |
Den vzniku společenství: 21. listopadu 2002 | 12.6.2003 - 16.3.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín 74101, Česká republika | 16.3.2016 |
---|
člen výboru | PhDr. Sylva Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, 74101 Nový Jičín |
člen výboru | Miroslav Řehořek |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Jaromír Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2016 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, 74101 Nový Jičín |
předseda výboru | Jaromír Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 16.3.2016 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | PhDr. Sylva Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 16.3.2016 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | Miroslav Řehořek |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2011 do 16.3.2016 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | PhDr. Sylva Dvořáčková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2003 do 31.5.2011 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | Věra Dvořáková |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2003 do 31.5.2011 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | Pavel Rucký |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2005 do 31.5.2011 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | Miroslav Řehořek |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2005 do 31.5.2011 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
předseda výboru | Jaromír Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 2.11.2005 do 31.5.2011 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
předseda výboru | Petr Kalda |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2003 do 2.11.2005 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | Dušan Opálka |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2003 do 2.11.2005 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
člen výboru | Jaromír Kovář |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.2003 do 2.11.2005 |
Adresa | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín |
IČO: | 26808781 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1969/18 v Novém Jičíně, Dlouhá |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Nový Jičín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 12. 6. 2003 |
Sídlo: | Dlouhá 1969/18, Nový Jičín 74101 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |