Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav (27073840) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Železná 157, 29301 Mladá Boleslav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 8. 2003 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4105 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27073840 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 27.8.2003 |
Zapsána dne: | 27.8.2003 | |
den vzniku: 3.12.2002 | 27.8.2003 - 27.9.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Železná 157, Mladá Boleslav 29301, Česká republika | 27.9.2018 |
---|
předseda výboru | Jana Gudeljová |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2018 |
Adresa | Železná 157, 29301 Mladá Boleslav |
místopředseda výboru | JUDr. Iva Misíková |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2018 |
Adresa | Smetanova 834/16, 29301 Mladá Boleslav |
člen výboru | Josef Kůla |
---|---|
Ve funkci | od 27.9.2018 |
Adresa | Na kozině 1464, 29301 Mladá Boleslav |
předseda výboru | Jana Gudeljová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 27.9.2018 |
Adresa | Železná 157, 29301 Mladá Boleslav |
místopředseda výboru | JUDr. Iva Misíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2012 do 27.9.2018 |
Adresa | Smetanova 834/16, 29301 Mladá Boleslav |
člen výboru | Josef Kůla |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.2012 do 27.9.2018 |
Adresa | Na kozině 1464, 29301 Mladá Boleslav |
místopředseda výboru | Eva Hložková Záhorová |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 23.11.2012 |
Adresa | Nerudova 630/36, 29301 Mladá Boleslav |
člen výboru | Gabriela Henyšová |
---|---|
Ve funkci | od 18.12.2009 do 23.11.2012 |
Adresa | Sadová 562, Dobrovice |
člen výboru | Blanka Marková |
---|---|
Ve funkci | od 27.8.2003 do 18.12.2009 |
Adresa | , Mořina 20 |
IČO: | 27073840 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 157 Železná, Mladá Boleslav |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Mladá Boleslav |
Základní územní jednotka: | Mladá Boleslav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 27. 8. 2003 |
Sídlo: | Železná 157, Mladá Boleslav 29301 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |