Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko (28121791) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese 5. května 1202, 39901 Milevsko. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 5. 2010 Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 14. 5. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 3453 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28121791 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 14.5.2010 |
Zapsána dne: | 14.5.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5. května 1202, Milevsko 39901, Česká republika | 14.5.2010 |
---|
Místopředseda výboru | Filip Kutiš |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2022 |
Adresa | E. Destinové 1394, 39901 Milevsko |
člen výboru | Roman Vošahlík |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
předseda výboru | Robert Nouza |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
Místopředseda výboru | Filip Kutiš |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2015 do 29.7.2022 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
člen výboru | František Lomnička |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
člen výboru | Robert Nouza |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
člen výboru | Václav Průša |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
místopředseda výboru | Stanislav Michal |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
předseda výboru | Mgr. Dagmar Vošahlíková |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2010 do 9.6.2015 |
Adresa | 5. května 1202, 39901 Milevsko |
IČO: | 28121791 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p.1202, 5.května, Milevsko |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Písek |
Základní územní jednotka: | Milevsko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 14. 5. 2010 |
Sídlo: | 5. května 1202, Milevsko 39901 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |