Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy (26739828) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Mirovická 1080/50, 18200 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 12. 2002 Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 12. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 2882 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26739828 | |
Jméno: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 28.12.2002 |
Zapsána dne: | 28.12.2002 | |
Den vzniku: 4.7.2000 | 28.12.2002 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Mirovická 1080/50, Praha 18200, Česká republika | 28.12.2002 |
---|
člen výboru | Jiří Odvárko |
---|---|
Ve funkci | od 31.12.2022 |
Adresa | Mirovická 1079/52, 18200 Praha |
místopředsedkyně výboru | Markéta Hobzíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2024 |
Adresa | Mirovická 1079/52, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Markéta Hobzíková |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 do 13.5.2024 |
Adresa | Mirovická 1079/52, 18200 Praha |
Člen výboru | Ing. Rudolf Plachý Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2022 do 31.12.2022 |
Adresa | Mirovická 1078/54, 18200 Praha |
Předseda výboru | Ing. Rudolf Plachý Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 3.8.2022 |
Adresa | Mirovická 1078/54, 18200 Praha |
Člen výboru | Milan Funtíček |
---|---|
Ve funkci | od 16.4.2020 do 3.8.2022 |
Adresa | Paláskova 1107/2, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Jindřich Nerad |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 16.4.2020 |
Adresa | Mirovická 1081/48, 18200 Praha |
Člen výboru | Markéta Hobzíková |
---|---|
Ve funkci | od 12.7.2019 do 16.4.2020 |
Adresa | Mirovická 1079/52, 18200 Praha |
člen výboru | Věra Ulčová |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2014 do 12.7.2019 |
Adresa | Mirovická 1081/48, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Rudolf Plachý Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 12.7.2019 |
Adresa | Mirovická 1078/54, 18200 Praha |
předseda výboru | Ing. Ivan Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 12.7.2019 |
Adresa | Mirovická 1080/50, 18200 Praha |
místopředseda výboru | Ing. Ivan Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2014 do 15.8.2018 |
Adresa | Mirovická 1080/50, 18200 Praha |
předseda výboru | Jan Hes |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2014 do 15.8.2018 |
Adresa | Mirovická 1083/44, 18200 Praha |
předseda výboru | René Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2012 do 23.8.2014 |
Adresa | Mirovická 1082/46, 18200 Praha |
místopředseda výboru | Jan Hes |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2012 do 23.8.2014 |
Adresa | Mirovická 1083/44, 18200 Praha |
člen výboru | Ing. Ivan Horáček |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2007 do 23.8.2014 |
Adresa | Mirovická 1080/50, 18200 Praha |
předseda výboru | Václav Jiřík |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2011 do 28.1.2012 |
Adresa | Mirovická 1082/46, 18200 Praha |
člen výboru | Jan Hes |
---|---|
Ve funkci | od 31.3.2011 do 28.1.2012 |
Adresa | Mirovická 1083/44, 18200 Praha |
členka výboru | Alenka Heřmanová |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 28.1.2012 |
Adresa | Mirovická 1083/44, 18200 Praha |
místopředseda výboru | René Novotný |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2007 do 28.1.2012 |
Adresa | Mirovická 1082/46, 18200 Praha |
předseda výboru | Václav Jiřík |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 31.3.2011 |
Adresa | Mirovická 1082/46, 18200 Praha |
členka výboru | Jan Hes |
---|---|
Ve funkci | od 11.3.2011 do 31.3.2011 |
Adresa | Mirovická 1083/44, 18200 Praha |
člen výboru | Václav Jiřík |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2007 do 31.3.2011 |
Adresa | Mirovická 1082/46, 18200 Praha |
předseda výboru | Ing. Jiří Vaníček CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2007 do 11.3.2011 |
Adresa | Mirovická 1078/54, 18200 Praha |
Předseda výboru | Ing. Jiří Vaníček CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 25.5.2007 |
Adresa | Mirovická 1078/54, 18200 Praha |
Místopředseda výboru | Ing. Zdeňka Vellová |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 25.5.2007 |
Adresa | Mirovická 1083/44, 18200 Praha |
Člen výboru | Stanislav Kryštof |
---|---|
Ve funkci | od 28.12.2002 do 25.5.2007 |
Adresa | Mirovická 1080/50, 18200 Praha |
IČO: | 26739828 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1078,1079,1080,1081,1082 a 1083 v Praze 8, Kobylisy |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 28. 12. 2002 |
Sídlo: | Mirovická 1080/50, Praha 18200 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |